Hanes ariannol HEADWAY CARDIFF AND SOUTH EAST WALES

Rhif yr elusen: 1063221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £363.69k £359.37k £321.53k £444.83k £656.13k
Cyfanswm gwariant £348.95k £285.02k £333.54k £382.92k £472.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £195.39k £168.13k £179.25k £230.62k £276.06k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £17.37k £21.14k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £281.01k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £28.09k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £342.48k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £4.55k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £200.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £456.17k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £16.74k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £3.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0