ymddiriedolwyr HOMERTON COLLEGE CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOEL CHALFEN | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Dr Katherine Victoria Boyle | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Josie O'Donoghue | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Olivier Tonneau | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr William James Fawcett | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Francesca Moore | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Dr Fernanda Gallo | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Melanie Judith Keene | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Professor David Belin | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Alison Wood | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Simon Brockington | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dr Simon Wadsley | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Georgina Horrell | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Lord Simon Woolley | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.