Hanes ariannol ROTARY CLUB OF ASHBURTON AND BUCKFASTLEIGH TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1062456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.28k £4.25k £15.67k £22.43k £20.97k
Cyfanswm gwariant £20.36k £6.31k £6.11k £22.15k £20.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500 N/A N/A N/A N/A