Hanes ariannol THE ROYAL AFRICAN SOCIETY

Rhif yr elusen: 1062764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (165 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £702.60k £520.46k £651.47k £1.04m £599.50k
Cyfanswm gwariant £653.23k £563.95k £676.57k £860.98k £821.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £38.48k £3.08k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.98k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £72.22k £43.77k £103.86k £145.60k £79.96k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £7.60k £11.67k £11.67k £11.67k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £614.53k £456.79k £527.82k £871.35k £510.31k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8.25k £8.23k £8.12k £8.41k £9.22k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £616.48k £529.80k £638.78k £815.52k £754.30k
Gwariant - Ar godi arian £36.75k £34.15k £37.79k £45.47k £66.01k
Gwariant - Llywodraethu £27.59k £30.97k £30.22k £32.17k £15.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £1.20k