OLDLAND MILL TRUST

Rhif yr elusen: 1072911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To restore Oldland Windmill, which was built around 1700, and ceased to operate commercially in 1912. The Windmill has now been restored to full working order and is in regular use grinding flour for sale to raise funds, which help pay the costs of maintenance and opening the Mill to the public and for educational visits.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £20,632
Cyfanswm gwariant: £22,005

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • OLDLAND WINDMILL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Colin Douglas Hewitt Ymddiriedolwr 09 July 2024
OLDLAND MILL CIO
Derbyniwyd: 7 diwrnod yn hwyr
JUDY ELIZABETH POINTING Ymddiriedolwr 21 June 2022
OLDLAND MILL CIO
Derbyniwyd: 7 diwrnod yn hwyr
Annette Brown Ymddiriedolwr 21 June 2022
OLDLAND MILL CIO
Derbyniwyd: 7 diwrnod yn hwyr
David William Bunting Ymddiriedolwr 21 June 2022
OLDLAND MILL CIO
Derbyniwyd: 7 diwrnod yn hwyr
JULIET MARY STRANGE Ymddiriedolwr 25 November 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CLAYTON AND KEYMER
Derbyniwyd: Ar amser
THE TERRYS CROSS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
OLDLAND MILL CIO
Derbyniwyd: 7 diwrnod yn hwyr
Andrew Owen MACKAY FRICS Ymddiriedolwr 25 November 2020
Dim ar gofnod
PROFESSOR FREDERICK JAMES MAILLARDET Ymddiriedolwr 06 June 2016
Dim ar gofnod
Andrew John Heber PEARCE Ymddiriedolwr 06 June 2016
OLDLAND MILL CIO
Derbyniwyd: 7 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.86k £17.43k £12.48k £48.84k £20.63k
Cyfanswm gwariant £19.72k £17.43k £20.72k £19.96k £22.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 21 Chwefror 2024 55 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 21 Chwefror 2024 55 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 23 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 11 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
103 Dale Avenue
HASSOCKS
West Sussex
BN6 8LR
Ffôn:
01273843700
Gwefan:

oldlandwindmill.co.uk