THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The company's principal object and activity during the year was to develop and manage the site and collections of the Waltham Abbey Royal Gunpowder Mills, provide programmes of education for schoolchildren, and open days for the general public to visit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£556,096
Roddion a chymynroddion | £328.52k | |
Weithgareddau elusennol | £227.14k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £438 |
Cyfanswm gwariant:
£656,287
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £621.59k | |
Arall | £34.69k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £34.69k | |
Gwariant elusennol | £621.59k |
Pobl

8 Gweithwyr
3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 20 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
- ROYAL GUNPOWDER MILLS (Enw gwaith)
- THE OPERATING CHARITABLE COMPANY LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Baxter | Cadeirydd | 07 April 2018 |
|
|||||
James Andrew Richardson | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Andrew Ross McIver | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £835.27k | £306.64k | £417.55k | £488.99k | £556.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £966.00k | £506.88k | £581.03k | £652.54k | £656.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £62.77k | £12.04k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £194.71k | N/A | N/A | N/A | £328.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.44k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £511.06k | N/A | N/A | N/A | £227.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £112.07k | N/A | N/A | N/A | £438 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £923.78k | N/A | N/A | N/A | £621.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £42.22k | N/A | N/A | N/A | £34.69k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.81m | N/A | N/A | N/A | £4.16m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £144.14k | N/A | N/A | N/A | £174.80k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £87.21k | N/A | N/A | N/A | £112.48k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Rhagfyr 2020 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Rhagfyr 2020 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 MAY 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 JUN 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 OCT 2019 as amended on 20 Oct 2021 as amended on 29 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PRESERVE MANAGE RESEARCH CONSERVE AND DISPLAY FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC AND OF THE NATION AT LARGE (A) WHATEVER OF THE HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE MAY EXIST IN ALL THAT LAND AT WALTHAM ABBEY ESSEX MORE PARTICULARLY SHOWN EDGED RED ON THE PLAN ANNEXED TO A TRANSFER DATED 27TH MARCH 1997 AND MADE BETWEEN WALTHAM ABBEY TRUST COMPANY LIMITED (REGISTERED COMPANY NUMBER 3325864) AND THE SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE TOGETHER WITH INTER ALIA THE ARCHAEOLOGICAL REMAINS BUILDINGS ROADS PATHWAYS AND WATERWAYS SITUATED THEREON ("WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS") IN THE FORM OF ANCIENT MONUMENTS LISTED BUILDINGS AND FEATURES OF PARTICULAR HISTORIC OR ARCHAEOLOGICAL INTEREST; AND (B) THE NATURAL ASPECT FEATURES AND BIRD ANIMAL TREE AND PLANT LIFE OF THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS; (2) TO ADVANCE THE EDUCATION AND KNOWLEDGE OF THE PUBLIC RELATING TO THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF GUNPOWDER EXPLOSIVES PROPELLANTS AND BALLISTIC AND OTHER MISSILES AND THE PRESERVATION HISTORY ARCHAEOLOGICAL AND INDUSTRIAL HERITAGE AND NATURAL HISTORY OF THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS (INCLUDING WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE ESTABLISHMENT OF AND ACQUISITION OF EXHIBITS FOR AN INTERPRETATIVE AND EDUCATION CENTRE FOR THE PROMOTION OF KNOWLEDGE ABOUT GUNPOWDER PROPELLANTS EXPLOSIVES PROJECTILES BALLISTIC AND OTHER MISSILES AND A CENTRE FOR TRAINING DISSEMINATION OF INFORMATION AND OTHER EDUCATIONAL FACILITIES) AND TO CONDUCT OR CAUSE TO BE CONDUCTED RESEARCH INTO SUCH MATTERS AND TO PUBLISH OR OTHERWISE DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS THEREOF;
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal Gunpowder Mills
Beaulieu Drive
WALTHAM ABBEY
EN9 1JY
- Ffôn:
- 01992707370
- E-bost:
- fionaebaxter@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window