Hanes ariannol OXFORD CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1063068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £564.97k | £643.36k | £722.90k | £510.22k | £528.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £560.27k | £641.16k | £561.60k | £694.93k | £450.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.00k | £9.80k | £118.08k | N/A | £83.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £190.00k | £214.00k | £190.00k | £223.78k | £190.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £303.76k | £318.35k | £320.59k | £234.15k | £209.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £17.14k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £257.27k | £307.14k | £402.20k | £270.73k | £316.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £511 | £561 | £109 | £86 | £1.62k | |
|
Incwm - Arall | £3.43k | £170 | £0 | £5.26k | £438 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £560.27k | £630.38k | £560.85k | £694.93k | £444.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £10.77k | £748 | £0 | £6.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.73k | £37.12k | £19.53k | £0 | £1.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.