ymddiriedolwyr OXFORD CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1063068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danielle Rosemary Rowe | Cadeirydd | 05 January 2022 |
|
|||||
Iain Douglas Hamilton Lappin-Smith | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
David Betts | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|||||
Sophie Brooks | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Madeline Laxton | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
James Richard Heywood | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Jonathan Pym | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.