Hanes ariannol THE BRIDGE CHURCH, CHEPSTOW

Rhif yr elusen: 1063495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £148.49k £129.20k £119.09k £170.25k £198.27k
Cyfanswm gwariant £161.19k £117.81k £122.64k £145.99k £166.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A