Hanes ariannol THE TITUS TRUST
Rhif yr elusen: 1066751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.76m | £1.30m | £1.65m | £1.67m | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.36m | £1.26m | £1.29m | £1.62m | £1.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £932.32k | £1.19m | £1.37m | £1.06m | £914.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £824.35k | £108.34k | £274.21k | £600.38k | £658.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.33k | £1.11k | £8.74k | £12.34k | £20.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £401.69k | £162.14k | £16.56k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.19m | £1.17m | £1.21m | £1.51m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £169.63k | £93.29k | £81.08k | £111.29k | £114.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £174.25k | £48.27k | £34.95k | £56.23k | £44.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.68k | £4.33k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.