Dogfen lywodraethu THE TITUS TRUST
Rhif yr elusen: 1066751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1ST DECEMBER 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS 16 SEPTEMBER 1999, 26 JANUARY 2006 AND 1 DECEMBER 2007 as amended on 17 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
TO SEEK BY EVERY AVAILABLE EFFECTIVE MEANS TO MAKE THE CHRISTIAN FAITH A LIVING PRACTICAL ISSUE TO YOUNG PEOPLE HAVING A PRESENT OR PAST ASSOCIATION WITH INDEPENDENT SCHOOLS IN ENGLAND AND WALES, THIS BEING DONE IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.