Ymddiriedolwyr THE WINTHORPE COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1064662
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter John Bateson | Cadeirydd | 16 April 2018 |
|
|||||
Leane Cutts | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Virginia Ruth Seager | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|||||
Miles Richard Harriman | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Nina Adams | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Jane Bateson | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||
Michele Ann CAMMACK | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
EDWARD ANDREW WARNER | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||
JANET ELIZABETH WARNER | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||
DIANE AMANDA ROWLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN SHARP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.