ST LAURENCE EDUCATION TRUST


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
- Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi gorchymyn Open in new window mewn perthynas â'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main charitable activities were the provision of education to boys and girls from the ages of 11 to 18 through the independent school Ampleforth College.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£17,587,145
Roddion a chymynroddion | £3.43m | |
Weithgareddau elusennol | £13.92m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £123.15k | |
Buddsoddiadau | £119.70k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£15,273,988
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £15.27m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £15.27m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.31m |
Pobl

230 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 7 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 06 Awst 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Anthony Joseph Mostyn | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Edmund Anthony Craston | Ymddiriedolwr | 12 September 2024 |
|
|||||
Jonathan Richard Lewis | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|||||
Stephanie Garthwaite | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
ROBERT ARTHUR HALIFAX SWORD | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Nicholas Howard van Zeller | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Sadler | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Richard Edmund Tams | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Martin Laurence Vander Weyer | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
SIR Julian BRAZIER | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Penelope Walkinshaw | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Dr Michael Anthony Clarke | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Martha Byrne Hill | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Edward Charles Awdeley Sparrow | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|||||
Barbara Matthews | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Burdell Robin | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.46m | £14.80m | £14.60m | £16.92m | £17.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.93m | £16.74m | £14.11m | £15.30m | £15.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £424.78k | £564.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £428.36k | £483.68k | £371.54k | £1.28m | £3.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.34k | £22.25k | £3.34k | £3.11k | £123.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.97m | £13.87m | £13.66m | £15.63m | £13.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.56k | £2.09k | £1.37k | £13.56k | £119.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £424.78k | £564.17k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £70.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.87m | £16.66m | £14.11m | £15.30m | £15.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.42k | £77.76k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £110.00k | £130.10k | £74.29k | £54.05k | £54.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £114.47k | £420.30k | £958.26k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.34m | £2.55m | £4.04m | £5.63m | £5.03m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.42m | £5.57m | £6.68m | £6.95m | £4.58m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/07/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/08/2011 as amended on 29 May 2019
Gwrthrychau elusennol
The Objects of the Charity are for the public benefit: • The education of children and young persons, in accordance with the doctrines and principles of the Roman Catholic faith and the tradition and the spirit of the Rule of St Benedict; • The support of the Community, in order to further its ability to promote education; • The advancement of the Roman Catholic faith; and • Such other charitable purposes in connection with the advancement of education which are in accordance with the general aims of the Abbey Trust and of the Roman Catholic faith as the Trustees think fit from time to time.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AMPLEFORTH COLLEGE
YORK
YO62 4EY
- Ffôn:
- 01439766000
- E-bost:
- RHI@AMPLEFORTH.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window