Hanes ariannol Swardeston Day Centre
Rhif yr elusen: 1065872
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.49k | £77.64k | £26.57k | £81.30k | £52.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.67k | £68.65k | £33.10k | £47.43k | £58.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.59k | £9.63k | £11.91k | £11.74k | £3.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.