ASIA HOUSE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE AIMS OF THE CHARITY ARE - TO PROMOTE APPRECIATION AND UNDERSTANDING OF ASIAN COUNTRIES AND SOCIETIES, THEIR CULTURES, ARTS AND RELIGIONS - TO FOSTER CLOSER COMMUNICATION BETWEEN THE PEOPLES OF ASIA AND THE UK - TO EDUCATE THE CHILDREN OF THE UK ABOUT THE COUNTRIES OF ASIA IN PREPARATION FOR THE WORLD OF TOMORROW IN WHICH ASIA WILL PLAY A LEADING ROLE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,973,834
Roddion a chymynroddion | £150.00k | |
Weithgareddau elusennol | £1.69m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £129.16k | |
Arall | £991 |
Cyfanswm gwariant:
£2,387,825
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £430.24k | |
Arall | £1.96m |
£294,115 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.96m | |
Gwariant elusennol | £430.24k |
Pobl

17 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£250k i £300k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Stephen Keith Green | Cadeirydd | 12 January 2014 |
|
|||||
Dominic Stephen Barton | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Daisy Devassy Chittilapilly | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Duncan Buchanan | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Yuval Atsmon | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Dee Poon | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
PATRICK WONG | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Dr Alan James Belfield | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Tanuj KAPILASHRAMI | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|||||
Shen Yuhong Wang | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Edward Knapp | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Sir Sherard Cowper-Coles | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.26m | £1.17m | £1.18m | £1.86m | £1.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.31m | £1.77m | £1.46m | £1.87m | £2.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £78.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £155.05k | £166.26k | £161.50k | £150.00k | £150.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £940.84k | £1.56m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £61.52k | £85.70k | £0 | £0 | £1.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £165.88k | £85.44k | £81.37k | £66.50k | £129.16k | |
|
Incwm - Arall | £1.87m | £833.35k | £0 | £79.42k | £991 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £226.08k | £253.61k | £366.76k | £430.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £23.90k | £0 | £22.83k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.51k | £21.71k | £49.00k | £91.63k | £100.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £23.90k | £0 | £22.83k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.15m | £1.52m | £1.21m | £1.48m | £1.96m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £9.84m | £9.74m | £10.11m | £10.01m | £9.93m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £3.65m | £3.38m | £3.72m | £3.04m | £3.21m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.02m | £1.14m | £770.21k | £698.36k | £647.37k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.06m | £4.93m | £4.75m | £4.64m | £5.02m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 JANUARY 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 24 MARCH 2005 AND 05 JULY 2007 as amended on 12 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
The Objects of the Charity are for the public benefit to educate the public in: 4.1.1 the knowledge and understanding of the peoples and countries of the continent of Asia and of their past and present social and economic development; and 4.1.2 the appreciation of Asian culture, arts, philosophy and history, by such means as the Trustees may from time to time determine. Asia means those regions of the world which on the first day of November one thousand nine hundred and seventy six were bordered on the north by the USSR but including Soviet Central Asia and Mongolia, on the west by the Caspian, Black and Mediterranean Seas, the River Nile and the Red Sea and the Indian Ocean, on the south by the Indian Ocean extending through to the Timor and Arafura Seas, to the north of Australia and on the east by the Pacific Ocean thereby including Middle and Near Eastern countries from Turkey to the Arabian peninsula the Indian sub- continent and adjoining countries, the Malay peninsula, Indonesia and the Philippines, South-east Asia, China, Korea and Japan and the islands of the China Sea, the Pacific Ocean and the Indian Ocean which either culturally or geographically relate to the Asian mainland such as the Maldives in the Indian Ocean and the Ryukyu Islands in the Pacific Ocean.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
63 NEW CAVENDISH STREET
LONDON
W1G 7LP
- Ffôn:
- 02073075461
- E-bost:
- enquiries@asiahouse.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window