ymddiriedolwyr ASIA HOUSE
Rhif yr elusen: 1072696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Stephen Keith Green | Cadeirydd | 12 January 2014 |
|
|||||||
Duncan Buchanan | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||||
Yuval Atsmon | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||||
Dee Poon | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
PATRICK WONG | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||||
Dr Alan James Belfield | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||||
Tanuj KAPILASHRAMI | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||||
Shen Yuhong Wang | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||||
Edward Knapp | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||||
Sir Sherard Cowper-Coles | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.