Hanes ariannol VERWOOD MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 1067952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.72k £47.69k £42.59k £51.96k £53.96k
Cyfanswm gwariant £31.45k £35.12k £46.77k £49.77k £57.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £29.46k N/A N/A N/A