THE MODERN HUMANITIES RESEARCH ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote advanced study and research in the humanities and modern languages through the publication of journals and books, the encouragement of postgraduate research, and the provision of grants through funding schemes for conference organisation, research fellowships and postdoctoral support. Postgraduates are given free membership of the Association.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£708,981
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £558.44k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £150.54k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£762,422
Codi arian | £50.14k | |
Weithgareddau elusennol | £712.29k | |
Arall | £0 |
£252,518 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £50.14k | |
Gwariant elusennol | £712.29k |
Codi arian a Arall Gwariant | £50.14k | |
Gwariant elusennol | £712.29k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £199.08k |
Pobl

6 Gweithwyr
23 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Hydref 1997: Cofrestrwyd
- MHRA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR DEREK FREDERICK CONNON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Dora Elizabeth Osborne | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Dr Jane-Marie Collins | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Dr DANIELA OMLOR | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|||||
Dr Richard Neil Adelman | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Dr Adam Paul Lind Hansen | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Dr Sean Martin Williams | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Professor Thomas Baldwin | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Dr Jessica Mary Goodman | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Dr Claire Noelle Moran | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Professor Muireann Mary Maguire | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|||||
Dr Guillem Colom-Montero | Ymddiriedolwr | 13 February 2021 |
|
|
||||
Professor Simon Mark Dixon | Ymddiriedolwr | 17 October 2020 |
|
|
||||
Professor Ben Bollig | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|||||
JEREMY FRANCIS WONG | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||
Professor Jonathan James Long | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Dr Simon Rodway | Ymddiriedolwr | 17 October 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR GUIDO BONSAVER | Ymddiriedolwr | 11 October 2014 |
|
|||||
Professor Duncan Graham Wheeler | Ymddiriedolwr | 11 October 2014 |
|
|
||||
Dr ANN MARIE LEWIS | Ymddiriedolwr | 06 May 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR ANDREW HADFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor CHLOE EDWINA MAGDALEN PAVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOCTOR BARBARA BURNS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £695.84k | £619.74k | £652.43k | £629.33k | £708.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £731.14k | £758.61k | £668.77k | £824.02k | £762.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £608.39k | £551.25k | £568.00k | £546.58k | £558.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £87.45k | £68.49k | £84.44k | £82.75k | £150.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £668.35k | £716.17k | £618.76k | £779.24k | £712.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £62.79k | £42.44k | £50.01k | £44.77k | £50.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.10k | £68.07k | £73.39k | £196.60k | £71.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £213.81k | £222.85k | £182.40k | £172.04k | £138.34k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £62.79k | £42.44k | £50.01k | £44.77k | £50.14k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £1.85k | £924 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £6.44m | £7.12m | £7.99m | £6.74m | £6.65m | |
|
Cyfanswm asedau | £881.84k | £808.95k | £878.60k | £823.88k | £1.09m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£49.29k | -£85.65k | -£88.61k | -£185.00k | -£158.55k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £183.23k | £171.70k | £210.28k | £216.85k | £222.97k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 11 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 02 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 02 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/10/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/11/2014 as amended on 12 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE AND PROMOTE ADVANCED STUDY AND RESEARCH IN THE FIELD OF THE MODERN HUMANITIES, ESPECIALLY IN THE FIELD OF MODERN EUROPEAN LANGUAGES AND LITERATURES (INCLUDING ENGLISH).
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
59 BRIDLE WAY
GRANTCHESTER
CAMBRIDGE
CB3 9NY
- Ffôn:
- 01223845512
- E-bost:
- mail@mhra.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window