SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF STOCKPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities focus on the advancement of the Baha'i Faith and belief in the essential oneness of the world's revealed religions and on Baha'i ideals of human brotherhood through various means including devotional meetings, children's classes, youth activities, study sessions and interfaith involvement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Hydref 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOOSHIN BIRCH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Katherine Yarnot | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Elham Hakiman | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Julie Sarmah | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Ayla Doostdar-Smith | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Homeyra Doostdar Smith | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
CATHERINE ECKERSLEY | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
HOMA SALEHI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DARREN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.00k | £8.68k | £9.26k | £11.98k | £13.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.00k | £8.49k | £10.06k | £12.08k | £14.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Mawrth 2024 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Chwefror 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Chwefror 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 SEPTEMBER 1997. CERTIFICATE UPON CHANGE OF NAME 29 SEPTEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE BAHA'I FAITH AND ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THAT FAITH. THE RELIEF OF POVERTY (WHETHER BAHA'I OR NOT) AND GENERAL CHARITABLE PURPOSES
Maes buddion
STOCKPORT AND THROUGHOUT THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 RUTLAND GATE
LONDON
SW7 1PD
- Ffôn:
- 02075842566
- E-bost:
- lsa@stockportbahais.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window