THE SWINFEN CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity is now closed
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Affganistan
- Albania
- Antarctica
- Armenia
- Bangladesh
- Belize
- Bolifia
- Botswana
- Burkina Faso
- Byrma
- Cambodia
- Camerwn
- Cenia
- Colombia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Ethiopia
- Feneswela
- Gaiana
- Ghana
- Guinée
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gwlad Swazi
- Haiti
- India
- Indonesia
- Irac
- Israel
- Kosovo
- Kuwait
- Laos
- Lesotho
- Liberia
- Libia
- Lithwania
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Mali
- Micronesia
- Mongolia
- Mosambic
- Nepal
- Niger
- Nigeria
- Niue
- Pakistan
- Papua Guinea Newydd
- Philipinas
- Rwanda
- Rwsia
- Serbia
- Sierra Leone
- Singapore
- Somalia
- Sri Lanka
- St Helena
- Tanzania
- Tiriogaethau Palesteina
- Tomor-leste
- Tsieina
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Wrwgwâi
- Yemen
- Y Gambia
- Ynysoedd Solomon
- Yr Aifft
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Y Swdan
- Zambia
Llywodraethu
- 21 Hydref 1999: Cofrestrwyd
- 23 Hydref 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- SCT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.18k | £63.77k | £32.44k | £35.81k | £44.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.57k | £35.56k | £26.61k | £36.02k | £29.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Awst 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23 DECEMBER 1997 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 22 JANUARY 1999 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 7 SEPTEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME, AND ALL OR SUCH PARTS OF THE CAPITAL, AT SUCH TIME OR TIMES IN SUCH MANNER TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES 0IN ANY PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT AND IN PARTICULAR FOR THE PROVISION OF RELIEF AND/OR TREATMENT FOR ANYONE SUFFERING FROM ANY SUCH INJURY, AILMENT, COMPLAINT OR DISABILITY EITHER BY DIRECT GRANT TO ANY SUCH SUFFERER OR BY PAYMENT TO ANY EXISTING OR FUTURE FUND, FOUNDATION, HOSPITAL, INSTITUTION, CORPORATE BODY OR TRUST ENGAGED IN SUCH RELIEF AND/OR TREATMENT. 3.2 THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION, FOR THE PERIOD OF 21 YEARS FROM THE DATE OF THIS DEED, INSTEAD OF APPLYING THE INCOME TO THE CHARITY IN ANY YEAR, ACCUMULATE ALL OR ANY PART OF SUCH INCOME AT COMPOUND INTEREST BY INVESTING THE SAME AND THE RESULTING INCOME, IN ANY OF THE AUTHORISED INVESTMENTS AND HOLD THE SAME AS AN ACCRETION AND AS PART OF THE CAPITAL OF THE CHARITY, WITHOUT PREJUDICE TO THEIR RIGHT TO APPLY THE WHOLE OR ANY PART OF SUCH ACCUMULATED INCOME IN ANY SUBSEQUENT YEAR AS IF THE SAME WERE INCOME OF THE CHARITY ARISING IN THE THEN CURRENT YEAR.
Maes buddion
WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window