Hanes ariannol THE WORTH FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1068782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £962.86k £695.25k £898.78k £818.05k £654.29k
Cyfanswm gwariant £775.19k £691.60k £825.16k £888.86k £625.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £26.14k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.25k £32.60k £62.46k £104.61k £23.92k
Incwm o roddion a chymynroddion £725.48k £510.54k £666.84k £625.66k £483.43k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £189.71k £154.99k £231.18k £188.86k £164.15k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £335 £0 £287 £3.54k £6.71k
Incwm - Arall £47.33k £29.72k £469 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £760.71k £685.86k £824.61k £888.86k £551.25k
Gwariant - Ar godi arian £14.48k £5.74k £550 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £4.39k £4.82k £2.94k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £75.82k £71.45k £0 £33.68k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £74.74k