IMPACT FAMILY SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Specialist domestic violence and abuse services, bespoke children, young people and family services and specialist services such as Mediation and Counselling.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £120,131 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Tyneside
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 20 Awst 1998: Cofrestrwyd
- SUNDERLAND AND SOUTH TYNESIDE FAMILY MEDIATION SERVICE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Therese Liddle | Cadeirydd | 16 March 2023 |
|
|
||||
Kevin Wilson | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Andrew Preacher | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|||||
Zoe Claire Blakemore | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
David Harker | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|||||
Richard Allan Whalley | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Ian Farrar | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|||||
Michael Lewis Christianson | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
JOAN HECKELS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEVEN FREDERICK LINCOLN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £577.14k | £691.29k | £590.67k | £464.63k | £423.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £626.28k | £541.57k | £565.68k | £433.24k | £442.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £92.59k | £222.01k | N/A | £272.89k | £120.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £268.04k | N/A | £321.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £447.05k | £394.90k | £466.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £117.18k | £204.85k | £105.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55 | £28 | £17 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £12.86k | £91.51k | £18.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £626.28k | £541.57k | £514.57k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £51.11k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £91.03k | £0 | £83.94k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 OCTOBER 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 11 JUNE 1998 AND 17 DECEMBER 1998 AND 9TH JULY 2002 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME DATED 1 AUGUST 2008. as amended on 28 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
To provide, for the benefit of the public, assistance through mediation, advice and guidance for adults and/or children in relation to any aspect of relationship breakdown and related issues in the North East of England, including, without limitation, by (a) providing advice and assistance through mediation to couples whose relationships have broken down; (b) providing support and specialist services to any adults, young people and children whose lives are affected by domestic abuse; (c) providing preventative services to schools, children, young people, and parents to help combat issues linked to healthy relationships, misogyny, violence against women and girls, and domestic abuse; (d) promoting and encouraging contact between children and their families through the provision of facilities known as "Contact Centres", and (e) providing training and support to agencies and organisations working with families, and with businesses to understand, manage and support people experiencing domestic abuse.
Maes buddion
SUNDERLAND, SOUTH TYNESIDE AND ADJACENT AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 122
South Shields Business Works
Henry Robson Way
SOUTH SHIELDS
Tyne And Wear
NE33 1RF
- Ffôn:
- 07739524970
- E-bost:
- enquiries@impactfs.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window