Hanes ariannol Harbour Place Grimsby
Rhif yr elusen: 1068647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £320.26k | £450.43k | £492.88k | £466.31k | £510.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £383.66k | £435.50k | £467.03k | £442.90k | £508.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £182.67k | £289.94k | £346.98k | £327.46k | £347.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £55.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £34.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £419.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £100 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £18.12k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £501.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £567 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.