ymddiriedolwyr HINDU COUNCIL (UK)
Rhif yr elusen: 1067682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRIT MISTRY | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|||||||
Himanshu Sharma | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||||
Davinder Kumar Anand | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||||
Balmukand Prasad Joshi | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||||
Anil Bhanot | Ymddiriedolwr | 04 September 2022 |
|
|
||||||
Coossialsing Goapul | Ymddiriedolwr | 08 July 2016 |
|
|
||||||
Krishna Bhan | Ymddiriedolwr | 08 July 2016 |
|
|
||||||
DIPEN RAJYAGURU | Ymddiriedolwr | 08 July 2016 |
|
|
||||||
UMESH SHARMA | Ymddiriedolwr | 08 July 2016 |
|
|||||||
Mahanta Shrestha | Ymddiriedolwr | 08 July 2016 |
|
|
||||||
RAJNISH KASHYAP | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|||||||
APPATHURAI VAIRAVAMOORTHY | Ymddiriedolwr | 18 December 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.