BILLINGSGATE SEAFOOD TRAINING SCHOOL

Rhif yr elusen: 1069809

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Educating young people about the benefits of eating seafood as part of a healthy diet.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021

Cyfanswm incwm: £426,408
Cyfanswm gwariant: £374,431

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mai 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Heather Garrick Ymddiriedolwr 08 December 2021
Dim ar gofnod
Ian Philip Howard Arnold Ymddiriedolwr 04 October 2021
ST MICHAEL'S TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE UNITED KINGDOM ASSOCIATES OF THE BERMUDA INSTITUTE OF OCEAN SCIENCES
Derbyniwyd: Ar amser
Nigel Bankes Ymddiriedolwr 13 March 2019
Dim ar gofnod
William Stabb Mills Ymddiriedolwr 28 August 2018
GRESHAM'S SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Daniel Ritchie Ymddiriedolwr 28 August 2018
Dim ar gofnod
FRED STROYAN Ymddiriedolwr 10 June 2002
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £467.69k £480.96k £397.52k £361.48k £426.41k
Cyfanswm gwariant £491.91k £484.79k £461.07k £394.71k £374.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 17 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 17 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
OFFICE 30
BILLINGSGATE MARKET
TRAFALGAR WAY
LONDON
E14 5ST
Ffôn:
02075173548