SALFORD CHILD CONTACT CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE PROVIDE A SAFE, FRIENDLY AND NEUTRAL PLACE WHERE CHILDREN OF SEPARATED FAMILIES CAN SPEND TIME WITH ONE OR BOTH PARENTS, AND SOMETIMES OTHER FAMILY MEMBERS. iT IS A CHILD-CENTRES ENVIRONMENT THAT PUTS THE NEEDS OF THE CHILDREN FIRST. REFERRALS CAN BE MADE FROM ANYWHERE IN THE UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Salford
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1091496 PRO-CONTACT EXPERT SERVICES
- 14 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
- 26 Gorffennaf 2012: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.80k | £4.39k | £4.77k | £5.25k | £9.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.21k | £3.58k | £7.14k | £4.29k | £5.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 12 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 27 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 02 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 NOVEMBER 1997 AS AMENDED ON 4 JULY 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO ALLEVIATE THE HARDSHIP AND DISTRESS OF THE CHILDREN RESIDENT WITHIN THE AREA OF BENEFIT CAUSED BY THE BREAK UP OF MARRIAGE AND FAMILY AND TO PRESERVE AND PROTECT THE MENTAL AND PHYSICAL GOOD HEALTH OF SUCH CHILDREN BY PROVIDING AND MAINTAINING A CENTRE AND FACILITIES WHEREBY SUCH CHILDREN CAN MORE READILY ENJOY THE COMPANY AND LOVE OF THEIR NON-RESIDENTIAL PARENT AND/OR EXTENDED FAMILY MEMBERS
Maes buddion
SALFORD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window