Hanes ariannol NOTTINGHAMSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1069538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £931.59k | £988.59k | £2.00m | £969.59k | £786.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £797.68k | £973.70k | £1.81m | £747.99k | £934.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £258.13k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £258.13k | £434.35k | £7.10k | £11.00k | £19.96k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £369.58k | £158.09k | £625.68k | £549.24k | £344.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £511.42k | £773.61k | £1.53m | £391.74k | £397.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £197.51k | £53.29k | £201.31k | £23.50k | £14.52k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £50.58k | £56.90k | £51.39k | £52.12k | £58.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £48.68k | £1.68k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £793.28k | £968.60k | £1.81m | £742.28k | £934.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.40k | £5.09k | £4.10k | £5.71k | £548 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.48k | £3.36k | £3.48k | £3.68k | £3.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.40k | £5.09k | £4.10k | £5.71k | £548 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.