Hanes ariannol LYMPHOMA ACTION
Rhif yr elusen: 1068395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £1.72m | £3.49m | £2.08m | £2.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.39m | £1.48m | £1.81m | £2.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.02k | £769 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.42m | £1.41m | £2.98m | £1.49m | £1.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £368.07k | £281.63k | £493.75k | £555.53k | £542.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £49.49k | £27.54k | £24.09k | £28.04k | £25.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.22k | £954 | £452 | £8.78k | £60.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £264.95k | £176.11k | £1.68m | £311.54k | £575.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £965.02k | £944.02k | £1.24m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £488.63k | £427.72k | £536.53k | £568.51k | £618.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.31k | £43.34k | £45.01k | £35.46k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.