ymddiriedolwyr LYMPHOMA ACTION
Rhif yr elusen: 1068395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK HARRISON | Cadeirydd | 05 July 2011 |
|
|
||||
Charlotte Locks-Moro | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Christina Marie Kirby | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Susan Frances Daniels | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Shaf Charles Mansour | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
James Cray | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
David Peter McNeill | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
Keith George McLeod | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
Dr Cathy Burton | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.