Hanes ariannol THE LEWA WILDLIFE CONSERVANCY UK

Rhif yr elusen: 1069800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/12/2020 30/12/2021 30/12/2022 30/12/2023 30/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £412.65k £551.78k £544.98k £690.79k £257.94k
Cyfanswm gwariant £455.71k £544.07k £468.34k £682.81k £437.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £275.02k £366.98k £490.79k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £107.76k £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £169.00k £178.00k £200.00k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £492.65k £430.46k £647.41k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £51.42k £37.89k £35.40k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £3.15k £2.98k £3.68k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £300.30k £229.27k £415.83k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 N/A