THE PHILIP ULLMANN TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
supports Great Ormond Street Hospital and the Institute of Child Health
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1160024 GREAT ORMOND STREET HOSPITAL CHILDREN'S CHARITY
- 24 Mehefin 1998: Cofrestrwyd
- 12 Tachwedd 2018: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21 | £10 | £10 | £10 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £225 | £360 | £360 | £360 | £25.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 29 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 31 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 29 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | 30 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20TH MAY 1998
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS IN INFANTS, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY THE PROVISION OF ACCOMMODATION, FACILITIES AND EQUIPMENT FOR RESEARCH AND CLINICAL MANAGEMENT AT GREAT ORMOND STREET HOSPITAL FOR CHILDREN NHS TRUST AND THE INSTITUTE OF CHILD HEALTH LONDON AND ASSOCIATED CHARITABLE INSTITUTIONS OR ORGANISTIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window