Hanes ariannol THE COUNTESS OF BRECKNOCK HOSPICE TRUST
Rhif yr elusen: 1067238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £657.86k | £694.47k | £609.17k | £620.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £3.51m | £695.45k | £522.27k | £813.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | N/A | £2.94k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.04m | £661.47k | £642.50k | £555.30k | £562.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.15k | £8.17k | £10.00k | £11.05k | £13.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £47.52k | £38.74k | £38.42k | £39.88k | £44.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.55k | £2.94k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £323.91k | £117.02k | £124.09k | £155.35k | £72.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £3.43m | £636.75k | £445.79k | £722.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.32k | £81.67k | £58.70k | £76.48k | £90.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £4.44k | £4.50k | £4.62k | £12.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £938.48k | £3.33m | £513.72k | £310.01k | £521.92k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £4.77k | £6.20k | £6.39k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.