SWANSEA AND BRECON MOTHERS UNION

Rhif yr elusen: 1067728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotes the well-being of families by developing prayer and spiritual growth, studying family life, marriage and their place in society resourcing members to take practical action to improve conditions for families both nationally and in the communities in which they live.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £28,303
Cyfanswm gwariant: £29,813

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Abertawe
  • Powys

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gillian Brenda Knight Ymddiriedolwr 01 January 2025
THE WIDOWS, ORPHANS AND DEPENDANTS SOCIETY OF THE CHURCH IN WALES
Derbyniwyd: Ar amser
Heather Culliford Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Dr Felicity May Padley Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Elizabeth Eleanor Lewis Ymddiriedolwr 10 May 2023
The Parish of Casllwchwr and Gorseinon
Derbyniwyd: 117 diwrnod yn hwyr
Alison Cora Lawrence Ymddiriedolwr 22 January 2020
PARISH OF GLAN ITHON
Derbyniwyd: Ar amser
WEST RADNOR MINISTRY AREA CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Helen Moira Bibby Ymddiriedolwr 01 January 2019
LLANSAMLET PAROCHIAL CHURCH COUNCIL
Derbyniwyd: 144 diwrnod yn hwyr
JEANNE BARBARA HUGHES Ymddiriedolwr 14 March 2018
Dim ar gofnod
RACHEL WELLS Ymddiriedolwr 14 March 2018
LLANSAMLET PAROCHIAL CHURCH COUNCIL
Derbyniwyd: 144 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £48.77k £31.93k £25.89k £33.62k £28.30k
Cyfanswm gwariant £52.12k £38.15k £24.72k £32.99k £29.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 23 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 23 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 09 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 Lamb Road
Penderyn
Aberdare
CF44 9JU
Ffôn:
07496847592