Hanes ariannol BOWEL CANCER UK
Rhif yr elusen: 1071038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.43m | £4.82m | £4.59m | £5.31m | £6.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.07m | £4.78m | £4.10m | £3.54m | £4.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.89k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.35m | £1.57m | £2.14m | £2.08m | £4.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.82m | £3.23m | £2.07m | £3.22m | £1.61m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.61k | £6.00k | £135 | £2.34k | £10.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.25k | £9.71k | £6.35k | £2.84k | £9.25k | |
|
Incwm - Arall | £228.91k | £0 | £377.81k | £6.89k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £158.71k | £60.57k | £731.36k | £272.62k | £326.45k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.50m | £3.03m | £2.86m | £2.18m | £2.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.57m | £1.75m | £1.24m | £1.36m | £1.79m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.64k | £13.88k | £11.16k | £11.20k | £17.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £176.58k | £0 | £357.25k | £0 | £481.10k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.