THE MATTISHALL MEMORIAL HALL & PLAYING FIELD ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to supply a hall with the usual facilites for any local group to use, at present we are used be the local W.I. Society, the Mattishall Society, Voga Classes, Local Youth club meetings, Keep Fit and other exercise lessons, The Local Parish Council meetings. The hall is available for parties and weddings. The Playing field supports .the Village , Cricket and Bowls Clubs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Norfolk
Llywodraethu
- 12 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 280812 MATTISHALL SOCIETY
- 23 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
- MATTISHALL VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Turner | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||
Marc Laytham | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Roisin Murray | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
David Rudling | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Anita Rose | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Richard Flatt | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Phillip White | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Iris Kaye | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
STEPHEN BURRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHERI SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSLIND CULYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.67k | £4.23k | £7.72k | £15.33k | £19.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.64k | £6.47k | £10.38k | £15.21k | £22.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Chwefror 2025 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Ebrill 2024 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Awst 2023 | 183 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Chwefror 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE COMMISSIONERS DATED 17TH DECEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL AND A RECREATION GROUND FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF MATTISHALL AND THE NEIGHBOURHOOD (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
MATTISHALL, NORFOLK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
161 DEREHAM ROAD
MATTISHALL
DEREHAM
Norfolk
NR20 3PD
- Ffôn:
- 07941477820
- E-bost:
- mattishall.mhpfa@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window