FRIENDS OF ST NICHOLAS CHURCH ARUNDEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing support for the restoration preservation repair maintenance and reconstruction of the Parish Church of St Nicholas Arundel, West Sussex, and for the monuments fixtures fittings and stained glass in the Church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 12 Chwefror 1998: Cofrestrwyd
- ST NICHOLAS BUILDING TRUST (Enw gwaith)
- ST. NICHOLAS CHURCH ARUNDEL BUILDING TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JAMES CHALK | Cadeirydd | 07 December 2022 |
|
|
||||
Poppy Elinor Butler | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Anna Catherine Fraser | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
CATHERINE PATRICIA PERRY | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
Mary Heather Butler | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Fiona Anne Maxwell | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||
Christine Mary Penfold | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
||||
REVD DAVID ALAN TWINLEY | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
||||
Graham Kenneth Toole-Mackson | Ymddiriedolwr | 11 April 2014 |
|
|||||
DANIEL HOUGHTON HODSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.41k | £14.22k | £12.45k | £200.00k | £50.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.35k | £14.65k | £10.35k | £1.06k | £2.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Tachwedd 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 DECEMBER 1997 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 18 AUGUST 2009.
Gwrthrychau elusennol
(A) FOR THE RESTORATION PRESERVATION REPAIR MAINTENANCE AND RECONSTRUCTION OF THE PARISH CHURCH OF ST. NICHOLAS ("THE CHURCH") ARUNDEL IN THE COUNTY OF WEST SUSSEX IN THE DIOCESE OF CHICHESTER AND OF THE MONUMENTS FITTINGS FIXTURES AND STAINED GLASS IN THE CHURCH AND OF THE CHURCHYARD BELONGING TO THE CHURCH (B) FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE SAID COUNTY OF WEST SUSSEX AND THE SAID DIOCESE TO PRESERVE REPAIR MAINTAIN AND RECONSTRUCT THE CHURCH AS A BUILDING OF HISTORICAL IMPORTANCE OR ARCHITECTURAL VALUE IN THE EVENT OF THE CHURCH BEING DECLARED REDUNDANT BY A PASTORAL SCHEME MADE UNDER THE PASTORAL MEASURE 1983 (OR ANY STATUTORY MODIFICATION OR RE-ENACTMENT THEREOF) OR OTHERWISE CEASING TO BE USED REGULARLY FOR PUBLIC WORSHIP AND THE MONUMENTS FITTINGS FIXTURES AND STAINED GLASS IN THE CHURCH AND THE CHURCHYARD BELONGING THERETO
Maes buddion
ARUNDEL IN THE DIOCESE OF CHICHESTER IN THE COUNTY OF WEST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 MALTRAVERS STREET
ARUNDEL
BN18 9BU
- Ffôn:
- 01903882262
- E-bost:
- stnicholasarundel@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window