Ymddiriedolwyr CARERS TRUST MID YORKSHIRE

Rhif yr elusen: 1069331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Stephen Edwards Cadeirydd 01 January 2024
Dim ar gofnod
Ty Platten Ymddiriedolwr 02 December 2024
Dim ar gofnod
Peter Lyster Ymddiriedolwr 12 August 2024
Dim ar gofnod
Ovidiu Staicu Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Cheryl Lythgoe Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Rachel Livermore Ymddiriedolwr 24 October 2023
ROSETREES
Derbyniwyd: Ar amser
Thomas Stockdale Carter Ymddiriedolwr 17 August 2023
Dim ar gofnod