THE MEMORIAL ARTS CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity enables Britain's long tradition of fine lettercarving to flourish by running an Apprenticeship Scheme and Workshops in letter-design and letter-carving. We founded the Art & Memory Collection.in 2009 - sixty-three lettered works now at 7 venues across the UK. We also run a Help & Advice service for people wishing to commission unique memorials and other lettered commemorative works.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1148638 THE LETTERING & COMMEMORATIVE ARTS TRUST
- 09 Medi 1998: Cofrestrwyd
- 10 Tachwedd 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- MEMORIALS BY ARTISTS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 06 Hydref 2022 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 27 Hydref 2021 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 03 Tachwedd 2020 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 26 FEBRUARY 1998 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 2 NOVEMBER 1998 AND 17TH MAY 2000
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT EDUCATION IN AND APPRECIATION OF ARTS AND CRAFTS ASSOCIATED WITH MEMORIALS
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window