Hanes ariannol NATIONAL UNITED TEMPERANCE COUNCIL
Rhif yr elusen: 1071437
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £86 | £154 | £1.90k | £386 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £2.06k | £4.53k | £3.46k | £2.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.