Hanes ariannol M13 YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1069401
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.10k | £159.72k | £191.59k | £189.81k | £219.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.79k | £132.39k | £170.12k | £180.58k | £195.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.00k | £30.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £57.18k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.