THE FENELEY LIBRARY TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of education, including the maintenance and development of a library and the preservation of the archives relating to the Centre for Medieval and Renaissance Studies
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 01 Medi 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1086407 MIDDLEBURY COLLEGE UK TRUST LIMITED
- 05 Mehefin 1998: Cofrestrwyd
- 01 Medi 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- CMRS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.38k | £58.09k | £17.58k | £24.50k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10 | £78 | £143 | £49 | £4.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 14 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 11 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 JANUARY 1998.
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF EDUCATION IN SUCH A MANNER AS IS EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES. FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window