Hanes ariannol LINCOLNSHIRE COMMUNITY AND VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 1069356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £740.82k | £895.75k | £1.01m | £1.21m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £682.70k | £911.86k | £974.18k | £1.19m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £374.58k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £224.46k | £769.45k | £278.10k | £233.32k | £239.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £88.54k | £5.11k | £92.03k | £92.43k | £112.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £651.44k | £23.93k | £916.29k | £1.12m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £847 | £1.46k | £816 | £22 | £922 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.65k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £682.70k | £911.86k | £968.59k | £1.19m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.94k | £21.63k | £19.07k | £12.32k | £7.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £18.49k | £38.96k | £2.45k | £34.65k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £5.59k | £6.01k | £5.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.