MANCHESTER YOUNG LIVES LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Manchester Young Lives provides open access play,youth engagement and educational activities to children and young people in Manchester. We provide dedicated support and learning through activities which enable the physical, social, emotional and educational development of children and young people which assists in improving their life chances and making a successful transition to adult life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£997,323
Roddion a chymynroddion | £50.50k | |
Weithgareddau elusennol | £921.32k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £14.90k | |
Buddsoddiadau | £10.60k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£898,241
Codi arian | £10.13k | |
Weithgareddau elusennol | £888.11k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £292,752 o 2 gontract(au) llywodraeth a £195,803 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £10.13k | |
Gwariant elusennol | £888.11k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £99.08k |
Pobl

34 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
38 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Stockport
- Trafford
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- MANCHESTER YOUNG LIVES (Enw gwaith)
- MANCHESTER PLAY ASSOCIATION LTD (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Miemczyk | Cadeirydd | 24 February 2022 |
|
|||||
Fiona Elliot | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Professor Michael Harte | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
Kimoni Bell | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Gregory Holmes | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
QAISRA SHAHRAZ | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|||||
Daniele Atkinson | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Hojol Uddn | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £1.30m | £915.50k | £815.56k | £997.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £1.12m | £1.01m | £740.88k | £898.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £667.32k | £599.07k | £398.33k | £375.22k | £292.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.05k | £38.42k | £72.32k | £227.60k | £195.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.08k | £110.69k | £44.71k | £33.73k | £50.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.86k | £49.33k | £87.29k | £203.34k | £14.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.52m | £1.14m | £782.95k | £574.31k | £921.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.54k | £953 | £547 | £4.18k | £10.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.67m | £1.11m | £989.79k | £727.70k | £888.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.56k | £15.03k | £15.46k | £13.18k | £10.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.11k | £8.47k | £0 | £4.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £126.41k | £122.51k | £107.88k | £99.90k | £90.08k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £506.57k | £700.74k | £588.45k | £702.40k | £774.57k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £120.43k | £138.10k | £100.93k | £132.22k | £95.48k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 OCTOBER 1997 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 30 APRIL 2003 AND SPECIAL RESOLUTION DATED 28 SEPTEMBER 2004 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: A) THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION AND OF OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, BEING FACILITIES IN GREATER MANCHESTER: 1. OF WHICH SUCH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH AND SOCIAL ECONOMIC CIRCUMSTANCES, AND 2. WHICH WILL IMPROVE THE CONDITION OF LIFE FOR SUCH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY PROMOTING THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL WELL-BEING. B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION & TRAINING FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROVISION OF SUPPORT AND ADVICE TO CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND ADULTS IN SUCH WAYS AS TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
GREATER MANCHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ADDY YOUNG
PEOPLE'S CENTRE
WOODHOUSE LANE
MANCHESTER
M22 9TF
- Ffôn:
- 0161 437 5923
- E-bost:
- info@manchesteryounglives.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window