OUSEBURN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Ouseburn Trust aims to deliver succesful regeneration of the Ouseburn Valley through four objectives: Achieving continuity through heritage interpretation and other activities; Increasing assets, encouraging enterprise and improving income generation for the Trust and others, Increasing community participation through volunteering and other actions; A continuous internal improvement programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £11,899 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
90 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Marie Graham | Cadeirydd | 25 July 2023 |
|
|
||||
Charles Christopher Dancer | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
STUART MICHAEL DEXTER | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Kate Parkins | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Dale Knight | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Paul Francis | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Alex Slack | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Dale Bolland | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.04k | £242.10k | £316.95k | £293.96k | £327.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £211.73k | £248.43k | £230.60k | £306.26k | £353.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £70.00k | £26.59k | N/A | £11.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/01/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/05/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/03/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/09/2006 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14/07/2011
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROMOTION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR LOWER OUSEBURN VALLEY, BOUNDED BY THE RIVER TYNE TO THE SOUTH, WARWICK STREET TO THE NORTH, NEWINGTON ROAD, ELIZABETH STREET, METRO LINE AND DISUSED RAILWAY LINE TO THE EAST AND CRAWHALL ROAD AND STODDART STREET TO THE WEST) BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (I) THE PRESERVATION OF BUILDING OR SITES OF HISTORIC OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE (II) THE CREATION OF TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES BY THE PROVISION OF WORKSPACE, BUILDINGS, AND/OR LAND FOR USE ON FAVOURABLE TERMS (III) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES (IV) THE PROTECTION OR CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT (V) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE, AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE (VI) THE PROVISION OF HOUSING FOR THOSE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED AND THE IMPROVEMENT OF HOUSING IN THE PUBLIC SECTOR OR IN CHARITABLE OWNERSHIP PROVIDED THAT SUCH POWER SHALL NOT EXTEND TO RELIEVING ANY LOCAL AUTHORITIES OR OTHER BODIES OF A STATUTORY DUTY TO PROVIDE OR IMPROVE HOUSING (VII) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES (VIII) THE PROMOTION OF PUBLIC SAFETY AND PREVENTION OF CRIME (IX) THE RELIEF OF POVERTY (X) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT (B) FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SEE FIT FROM TIME TO TIME
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
51 Lime Street
Ouseburn Valley
NEWCASTLE UPON TYNE
NE1 2PQ
- Ffôn:
- 01912616596
- E-bost:
- admin@ouseburntrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window