ymddiriedolwyr GREAT TEW SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1070549
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Murrey | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
Laura Jayne Snell | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
||||
Sarah Jane Heath | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
||||
Jane Caroline ZIBARRAS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
LUCY MILES | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
VIV BENNETT | Ymddiriedolwr | 01 October 2011 |
|
|
||||
Nicholas JOHNSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.