THE CLAUDIA JONES ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PARENTAL AND FAMILY INVOLVEMENT SUPPORT, VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS SERVICES,THERAPEUTIC INTERVENTIONS, ADULTS, INTERGENERATIONAL MUSIC, HEALTH AND WELLBEING ACTIVITIES, CULTURAL AND HERITAGE ACTIVITIES, COUNSELLING FOR ADULTS AND CHILDREN, ADVOCACY AND POLICY DEVELOPMENT, , SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SUPPORT FOR WOMEN OF AFRICAN CARIBBEAN DESCENT AND THEIR FAMILIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £176,629 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Enfield
- Hackney
- Haringey
- Islington
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
- C.J.O. (Enw gwaith)
- CJO (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efua Louisa Augustine-Fraser | Ymddiriedolwr | 08 November 2024 |
|
|
||||
Vivienne Marle | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Millicent Isola Reid | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|||||
Clarisse Fanny Bipat | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Abeke Phillips | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Corinth Mingo | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Glenda Kirwan | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
CLAUDIA PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220.96k | £382.74k | £212.64k | £190.62k | £212.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.99k | £217.86k | £292.54k | £275.22k | £220.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £79.53k | £8.00k | £32.96k | £157.68k | £176.63k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26TH JULY 1999
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION PRIMARILY OF AFRO-CARIBBEAN WOMEN AND THEIR CHILDREN IN HACKNEY AND SURROUNDING DISTRICTS. (B) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF AFRO-CARIBBEAN WOMEN AND THEIR CHILDREN WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BECAUSE OF AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES. (C) TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISABILITY AMONG THE COMMUNITY OF HACKNEY AND SURROUNDING DISTRICTS.
Maes buddion
HACKNEY AND SURROUNDING DISTRICTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CLAUDIA JONES ORGANISATION
103 STOKE NEWINGTON ROAD
LONDON
N16 8BX
- Ffôn:
- 02072411646
- E-bost:
- info@claudiajones.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window