ymddiriedolwyr THE CLAUDIA JONES ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1078145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nailah Marisa Daley-Allen | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|||||
Millicent Isola Reid | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|||||
Clarisse Fanny Bipat | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Chantel Bell | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Abeke Phillips | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Corinth Mingo | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Louanne Modeste-Sampson | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Glenda Kirwan | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
Katherine Anne Marshall | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
CLAUDIA PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.