PAPYRUS PREVENTION OF YOUNG SUICIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The PAPYRUS helpline , HOPELINE247 Telephone 0800 068 41 41, provides information and practical advice to any young person who is feeling suicidal and to anyone who is worried that a young person they know may be suicidal. PAPYRUS also produces suicide prevention information and resources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£5,617,690
Roddion a chymynroddion | £2.43m | |
Weithgareddau elusennol | £1.28m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.84m | |
Buddsoddiadau | £64.19k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,447,661
Codi arian | £473.37k | |
Weithgareddau elusennol | £4.97m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £56,600 o 3 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £473.37k | |
Gwariant elusennol | £4.97m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £170.03k |
Pobl

103 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
750 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1184922 LAUREN'S PLACE
- 06 Awst 1998: Cofrestrwyd
- PAPYRUS (Enw gwaith)
- PAPYRUS (PREVENTION OF SUICIDES) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRY JOHN HESKETH BIGGS-DAVISON | Cadeirydd | 08 July 2017 |
|
|
||||
Ludo Henry Poultney | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Karen Jane Smith | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Dr Annessa Rebair | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Airey | Ymddiriedolwr | 08 January 2022 |
|
|||||
Phoebe Olivia Torrance | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Alexandra Gemma Bowen | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Helen Denny | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||
Sarah Jane Fitchett | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.17m | £2.83m | £4.37m | £4.50m | £5.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76m | £2.73m | £3.76m | £4.61m | £5.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £56.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.98k | £35.18k | £224.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £655.03k | £1.27m | £1.39m | £2.00m | £2.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.78m | £942.34k | £1.58m | £1.52m | £1.84m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £730.37k | £614.92k | £1.05m | £950.37k | £1.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.01k | £8.11k | £10.94k | £31.74k | £64.19k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £344.06k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.84k | £14.10k | £110.69k | £60.01k | £793.63k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.62m | £2.55m | £3.43m | £4.28m | £4.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £141.96k | £183.65k | £327.59k | £326.26k | £473.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.00k | £33.70k | £18.52k | £34.54k | £51.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.01m | £2.10m | £2.86m | £2.82m | £3.10m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £86.94k | £86.66k | £232.91k | £299.37k | £410.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 APRIL 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 27 JUNE 1998, 7 OCTOBER 2000 AND 20TH NOVEMBER 2003. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 APR 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 NOV 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC INTO THE CAUSES AND EFFECT OF SUICIDE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY CONCERNING YOUNG PEOPLE TO CONTRIBUTE TO THE PREVENTION OF SUICIDE BY YOUNG PEOPLE, AND WHERE POSSIBLE, TO OFFER ASSISTANCE TO THEM, THEIR FAMILIES AND/OR THEIR CARERS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PAPYRUS Prevention Of Young Suicide
2 Bankside
Crosfield Street
WARRINGTON
WA1 1UP
- Ffôn:
- 01925572444
- E-bost:
- admin@papyrus-uk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window