THE GILLIAN CAMPBELL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
education charity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Conwy
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- THE GILLIAN CAMPBELLL TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Charles Salisbury | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.30k | £56.24k | £12.71k | £9.06k | £10.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.98k | £20.80k | £11.33k | £119.40k | £121.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME SEALED 8TH DECEMBER 2000, ALTERING TRUST DEED 18TH DECEMBER 1958.
Gwrthrychau elusennol
A) IN THE PAYMENT OF ALL OR PART OF THE FEES PAYABLE IN RESPECT OF GIRLS WHO IN THE OPINION OF THE TRUSTEES WOULD OTHERWISE BE UNABLE TO BE OR REMAIN AT RYDAL PENCHOS ("THE COLLEGE"). B) IN OR TOWARDS THE MAINTENANCE OR SUPPORT OF ANY SUCH GIRLS AS LAST AFORESAID. C) IN THE PAYMENT OF ALL OR ANY PART OF THE FEES NECESSARY TO BE PAID IN RESPECT OF ANY GIRL WHO ON LEAVING THE COLLEGE WISHES TO CONTINUE HER STUDIES IN A MANNER APPROVED OF BY THE TRUSTEES AND WHO BUT FOR THE HELP OF THE GILLIAN CAMPBELL TRUST WOULD IN THE OPINION OF THE TRUSTEES BE UNABLE TO DO SO. D) IN OR TOWARDS THE MAINTENANCE OR SUPPORT OF ANY SUCH FORMER COLLEGE GIRL DURING SUCH A PERIOD OF FURTHER STUDY AFORESAID AND SO THAT THE TRUSTEES SHALL NOT BE CONCERNED AS TO THE APPLICATION OF ANY SUCH MONEYS GRANTED UNDER THE PROVISIONS OF THIS SUB- CLAUSE.
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RYDAL PENRHOS
PWLLYCROCHAN AVENUE
COLWYN BAY
LL29 7BT
- Ffôn:
- 01492532728
- E-bost:
- finance@rydalpenrhos.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window