THE NATIONAL GAS MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The National Gas Museum Trust was established in 1997 and owns a collection of c4,000 artefacts connected with the history and contemporary practice of the gas industry. The collection has been described as the most comprehensive and important of its kind and traces the industry's evolution.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JON BUTTERWORTH MBE | Cadeirydd | 13 December 2010 |
|
|
||||
Howard Neil Forster | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Baljit Dhillon | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Dr Oliver Carpenter | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|||||
Professor Stephen Michael Richardson | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|||||
DEAN BERRY | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
JOHN BRITLAND HORNE MIGASC | Ymddiriedolwr | 23 March 1999 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £577 | £1.00k | £0 | £9 | £1.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £518 | £505 | £359 | £509 | £363 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 JULY 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 30 JULY 1997
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF THE CHARITY AS A MUSEUM AND TO HOLD EXHIBITIONS OF A HISTORICAL NATURE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 28
LEICESTER
LE2 7QH
- Ffôn:
- 01162503190
- E-bost:
- nationalgasmuseum@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window